théorème de Pythagore



  • bonjour
    j'ai un dm math mais je ne comprends rien.
    voici l'énoncé
    lien censuré
    est ce que quelqu'un peut m'aider svp?
    merci

    miumiu : bonjour john j'ai modifié ton post car malheureusement tu n'as pas respecté les règles concernant les scans je vais écrire un post avec le lien te redirigeant vers les règles ...



  • donc pour pouvoir poster un exercice sur le forum tu dois bien regarder ces règles et les respecter du mieux que tu peux
    regarde surtout la partie concernant le titre de ton message et celle concernant les scans
    merci

    règles du forum



  • merci mais je ne savais pas comment il fallait faire



  • lol mais je ne te gronde pas mdr
    ce n'est pas grave
    bon alors je vais dessiner ta figure avec un de mes logiciels toi pendant ce temps tu recopies l'énoncé et tu changes le titre ok?
    🙂



  • bon alors voici ta figure dis moi si elle te convient 🙂

    http://www.hiboox.com/vignettes/5106/5ee18806.jpg



  • tres bien
    voici l'enonce:
    la figure ne respecte pas les vraies dimensions,en cm.
    1)en detaillant le raisonnement,calculer SK.
    2)calculer ensuite KM.
    3)demontrer soigneusement que le triangle SKM est rectangle en K.



  • cool 🙂
    bon alors j'aimerais savoir si tu as vu en classe le théorème de Pythagore
    si c'est le cas cet exercice est l'application de ce théorème...



  • oui j'ai vu pythagore mais je plane



  • looooooooooooooooooooool 😁
    bon très bien alors Pythagore dit

    "Dans un triangle rectangle (qui possède un angle droit) le carré de l'hypoténuse (côté opposé à l'angle droit) est égal à la somme des carrés des deux autres côtés."

    exemple
    soit un triangle ABC rectangle en B on a AC²=AB²+BC²
    ok?!

    revenons a notre exercice...
    tu vas utiliser mon exemple pour trouver la longueur SK
    Dans le triangle SLK rectangle en L on a ...



  • donc c'est :
    SK=SL+LK
    SK=64+48



  • oui mais il manque le ²
    c'est
    SK²=SL²+LK²
    SK²=64²+48²
    comme dans mon exemple ok??



  • DONC sk =6400²



  • SK²=6400
    donc SK=...
    tu m'as l'air de bien planer en effet lol repose tout le calcul si tu n'es pas sûr et poste le moi



  • SK²=SL²+LK²
    SK²=64²+48²
    SK²=4096+2304
    SK²=6400



  • 🆒
    très bien
    donc
    sk=6400=...sk = \sqrt{6400 }=...



  • c'est quoi ton signe le grand V



  • c'est une racine ... tu n'as peut être pas vu ça encore désolée
    quand tu as

    SK²=6400 pour arriver à SK tu fais comment ??!!
    sachant que 8²=64 et 10²=100 ... 😉



  • je ne sais pas!!!!



  • ok hum tu sais que

    82=648^2=64

    102=10010^2=100
    tu sais que
    64×100=640064\times 100=6400

    soit

    82×102=64008^2\times 10^2 = 6400
    ok jusque là ??



  • ok jusque là ça va et je viens de trouver il fallait que je fasse 6400: 80=80 puisque 8x8=64



  • si tu veux donc le résultat tu es bien d'accord c'est
    SK=80 🙂
    maintenant tu fais le même raisonnement pour la question suivante



  • ok alors
    SM²=SK²+KM²
    SM=100².SK=80²+KM²
    10000=6400+KM²
    KM²=10000-6400
    KM²=3600
    DONC 3600/100=36
    DONC KM=36



  • oula oula
    nous sommes bien à la question 2 hein?!
    on reprend
    Dans KLM rectangle en L (car S;L;M alignés et l'angle SLM=90°)
    on a KM²=...
    continue



  • km²=sk²+sm²
    km²=80²+100²
    km²=6400+10000
    km²=16400
    km=je ne sais plus



  • je te parle du triangle KLM
    tu oublies S tu oublies ok lol pour le moment tu ne t'occupes que du triangle KLM je ne veux pas voir de point S 😉



  • KM²=KL²+LM² ok?! continue maintenant



  • ok
    MK²=KL²+LM²
    MK²=48²+36²
    KM²+2304=1296
    km²+3600
    DONC KM =36



  • ok
    MK²=KL²+LM²
    MK²=48²+36²
    KM²=2304+1296
    KM²=3600
    je suppose que ce sont des erreurs de frappe qu'il y a dans ton post mdr
    6²=36 et 10² =100
    tu utilises la même méthode que dans la question 1
    on avait
    SK²=6400 et pourtant on avait pas SK=64 ... ok?!
    donc
    KM=...



  • KM²=3600:100=36
    DONC KM=36



  • mais nan mdr t'es tétu en plus
    si tu ne me crois pas tu tapes sur ta calculette 36x36 et tu regardes...
    6²=36 et 10² =100
    3600=36×1003600=36\times 100

    3600=62×1023600=6^2\times 10^2
    donc ...
    nan?!


Se connecter pour répondre
 

Il semble que votre connexion ait été perdue, veuillez patienter pendant que nous vous re-connectons.